Informazioni su Prisma Management SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Prisma Management SA
- Prisma Management SA è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario». La sede si trova a Nyon.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 30.03.2005.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 09.01.2017. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-112.293.329.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.03.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Nyon
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.043.548-6
IDI/IVA
CHE-112.293.329
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but les prestations de services d'ordre administratif et financier aux sociétés du même groupe ainsi que tous services d'ordre administratif dans le domaine de la gestion de biens (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 29.12.2006 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CRC Cabinet de Révision & Conseil SA, succursale de Lausanne | Lausanne | 23.08.2010 | 18.10.2012 | |
BfB Audit SA | Renens (VD) | 05.04.2005 | 28.12.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Prisma Management LTD
- Prisma Management AG
- GJ Services and Investments SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prisma Management SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3269983, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Prisma Management SA, à Nyon, CHE-112.293.329 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fidinter SA (CHE-105.925.319), à Lausanne.
Numero di pubblicazione: 6992294, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Prisma Management SA, à Nyon, CH-550-1043548-6, prestations de services d'ordre administratif et financier (FOSC du 19.10.2012, p. 0/6897828). Rochat Olivier n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Ulrich Beat, qui n'est plus président, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: 6897828, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
GJ Services and Investments SA, à Nyon, CH-550-1043548-6, représentation en matière commerciale et financière (FOSC du 26.06.2012, p. 0/6736524). Statuts modifiés le 8 octobre 2012.
Nouvelle raison de commerce:
Prisma Management SA(Prisma Management AG) (Prisma Management Ltd).
Nouveau but:
la société a pour but les prestations de services d'ordre administratif et financier aux sociétés du même groupe ainsi que tous services d'ordre administratif dans le domaine de la gestion de biens (pour but complet cf. statuts).
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée, à l'adresse de chacun des actionnaires inscrits sur le registre des actions. Ulrich Beat est désormais à Wollerau. CRC Cabinet de Révision & Conseil SA, succursale de Lausanne (CH-550-1024706-3) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 8 octobre 2012, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.