Informazioni su prinux ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu prinux ag
- prinux ag a Basel è una Società anonima nel ramo «Commercio al dettaglio di spedizioni e internet». prinux ag è attiva.
- La dirigenza dell’azienda prinux ag è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 25.11.2008.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 09.04.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BS con l’IDI CHE-114.603.174.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Matthias Bollmann,
Arnold Tautermann-Bichler,
Klaus Lerch,
Gerd Lichtenberger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.11.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.012.812-9
IDI/IVA
CHE-114.603.174
Ramo economico
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Online-Shops für Druckerzeugnisse und Papeterie-Artikel, die Herstellung von Druckprodukten einschliesslich Satz-, Litho- und Druckformen, die Erbringung von Dienstleistungen im Grafik-, EDV- und Internetbereich sowie die Werbeberatung. Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen, sowie alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: prinux ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006004367, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
prinux ag, in Basel, CHE-114.603.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022, Publ. 1005593068).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollmann, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005593068, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
prinux ag, in Basel, CHE-114.603.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004837195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märzendorfer, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Ohlsdorf (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004837195, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
prinux ag, in Basel, CHE-114.603.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2014, S.0, Publ. 1909635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tautermann-Bichler, Arnold, österreichischer Staatsangehöriger, in Vöcklabruck (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lichtenberger, Gerd, österreichischer Staatsangehöriger, in Mondsee (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Märzendorfer, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Ohlsdorf (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.