Indirizzo
c/o Fiduges S.A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
2740 Moutier
Informazioni su Prévôglace SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Prévôglace SA
- Prévôglace SA ha sede a Moutier ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Servizi sport».
- L’azienda è stata costituita nel 04.07.2005 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 23.04.2021.
- L’azienda Prévôglace SA è iscritta con l’IDI CHE-112.431.086.
- Fiduges SA, Fondation Daniel, Yolande et Thierry Winkler, LocaGestion Sàrl hanno lo stesso indirizzo come Prévôglace SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Valentin Edouard Erminio Zuber,
Laurent Schaffter,
Jacques Stalder
i più recenti aventi diritto di firma
Valentin Edouard Erminio Zuber,
Laurent Schaffter,
Jacques Stalder
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.07.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Moutier
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.016.661-1
IDI/IVA
CHE-112.431.086
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation de la patinoire Feuillet 1949 de Moutier. La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BfB Société Fiduciaire Bourquin Frères et Béran SA, succursale de Fribourg | Fribourg | 28.04.2008 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduges SA | Moutier | 08.07.2005 | 27.04.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prévôglace SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005157413, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prévôglace SA, à Moutier, CHE-112.431.086, société anonyme (No. FOSC 251 du 28.12.2018, Publ. 1004532004).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Baillif, Dominique, de Bonfol, à Moutier, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Stalder, Jacques, de Welschenrohr-Gänsbrunnen, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec un membre du conseil d'administration [précédemment: de Gänsbrunnen, président, avec signature collective à deux avec un membre];
Zuber, Valentin, de Günsberg, à Moutier, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration;
Schaffter, Laurent, de Moutier, à Courtételle, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président].
Numero di pubblicazione: HR02-1004532004, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prévôglace SA, à Moutier, CHE-112.431.086, société anonyme (No. FOSC 228 du 23.11.2016, Publ. 3178487).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Marcionetti, Roland, de Sementina, à Eschert, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Schaffter, Laurent, de Moutier, à Courtételle, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 3178487, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prévôglace SA, à Moutier, CHE-112.431.086, société anonyme (No. FOSC 109 du 10.06.2013, Publ. 7222376).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mühlethaler, Laurent, de Graben, à Moutier, vice-président, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Baillif, Dominique, de Bonfol, à Moutier, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président;
BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA, succursale de Fribourg (CHE-148.442.383), à Fribourg, organe de révision [précédemment: BfB Société Fiduciaire Bourquin Frères et Béran SA, succursale de Fribourg (CH-217-0190390-0)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.