Informazioni su PraxisIFM Trustees SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PraxisIFM Trustees SA
- PraxisIFM Trustees SA ha sede a Genève, è attiva e opera nel ramo «Gestione fondi».
- L’azienda è stata costituita nel 04.07.2008.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 16.07.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone GE con l’IDI CHE-114.403.161.
- Allo stesso indirizzo come PraxisIFM Trustees SA sono iscritte 132 altre aziende attive. Queste includono: Advanz Pharma Switzerland Sàrl, Almada Capital Sàrl, Altiore Consulting Sàrl.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Matthew James Nell,
Juan Luis Medina,
Martyn David Crespel,
Hakim Berhoune
i più recenti aventi diritto di firma
Isabelle Weber Claude,
Jennifer Lorne Fergusson,
Lorna Toni Brook,
Martyn David Crespel,
Hakim Berhoune
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.07.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.6.446.008-2
IDI/IVA
CHE-114.403.161
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exercice de toutes fonctions de trustees au sens de l'article 17 al.2 LEFin, lesquels gèrent le patrimoine distinct, veillent au maintien de sa valeur et l'utilisent conformément à son affectation au sens de l'article 19 al. 2 LEFin. Elle peut prendre et gérer des participations dans toute autre entreprise. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales et financières en rapport direct ou indirect avec son but social.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Vernier | 06.04.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Swiss Audit & Fiduciary Services SA | Genève | 03.07.2012 | 12.11.2017 | |
FIREX AUDIT & CONSULTING SA, en liquidation | Genève | 10.07.2008 | 02.07.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PraxisTrustees Switzerland SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PraxisIFM Trustees SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006086300, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
PraxisIFM Trustees SA, à Genève, CHE-114.403.161 (FOSC du 08.03.2024, p. 0/1005981699). L'administrateur Crespel Martyn, jusqu'ici président, signe désormais collectivement à deux;
ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Nell Matthew James, de Grande-Bretagne, à Tzaneen, ZAF, est membre et président du conseil d'administration, sans signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005981699, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
PraxisIFM Trustees SA, à Genève, CHE-114.403.161 (FOSC du 22.12.2023, p. 0/1005919490).
Nouveau but:
l'exercice de toutes fonctions de trustees au sens de l'article 17 al.2 LEFin, lesquels gèrent le patrimoine distinct, veillent au maintien de sa valeur et l'utilisent conformément à son affectation au sens de l'article 19 al. 2 LEFin. Elle peut prendre et gérer des participations dans toute autre entreprise. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales et financières en rapport direct ou indirect avec son but social. Nouveaux statuts du 15.02.2024.
Numero di pubblicazione: HR02-1005919490, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
PraxisIFM Trustees SA, à Genève, CHE-114.403.161 (FOSC du 10.10.2023, p. 0/1005857461). Beck Fritha n'est plus administratrice;
ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Crespel Martyn, nommé président, n'exerce plus la signature. Berhoune Hakim, jusqu'ici président, signe désormais individuellement;
ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Medina Juan Luis, de Grande-Bretagne, à Jersey, GBR, est membre du conseil d'administration, sans signature. Signature collective à deux a été conférée à Brook Lorna Toni, de Grande-Bretagne, à Scionzier, FRA, Fergusson Jennifer Lorne, de Grande-Bretagne, à Les Houches, FRA et Weber Claude Isabelle, de Genève, à Chêne-Bougeries.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.