Informazioni su Pratique Vétérinaire Valesia SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pratique Vétérinaire Valesia SA
- Pratique Vétérinaire Valesia SA a Riddes è una Società anonima nel ramo «Veterinaria». Pratique Vétérinaire Valesia SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 09.09.2013 e ha 3 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.09.2019. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-161.927.895.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.09.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Riddes
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.015.163-8
IDI/IVA
CHE-161.927.895
Ramo economico
Veterinaria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Création et exploitation d'une pratique vétérinaire (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pratique Vétérinaire Valesia SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004710331, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, à Riddes, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 79 du 25.04.2016, Publ. 2798297).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à trois];
Saillen, Caroline, de Dorénaz, à Fully, administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, secrétaire, avec signature collective à trois];
Théodoloz, Vincent, de Grône, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Chamoson, administrateur, avec signature collective à trois].
Numero di pubblicazione: 2798297, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, à Riddes, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 155 du 14.08.2014, Publ. 1662879).
Nouvelle adresse:
Rue du Canal 16, 1908 Riddes.
Numero di pubblicazione: 1662879, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, précédemment à Saint-Léonard, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 176 du 12.09.2013, Publ. 1073891).
Statuts originaires:
22.08.2013.
Modification des statuts:
28.07.2014.
Nouveau siège:
Riddes.
Nouvelle adresse:
Route Cantonale 22, 1908 Riddes.
Nouveau capital-actions:
CHF 131'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 131'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
1'316 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 1'000 actions nominatives à CHF 100.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Inscription ou modification de personne(s):
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à trois [précédemment: président avec signature collective à deux];
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, administrateur, avec signature collective à trois [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux];
Théodoloz, Vincent, de Grône, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), administrateur, avec signature collective à trois;
Saillen, Caroline, de Dorénaz, à Fully, administratrice et secrétaire, avec signature collective à trois.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.