Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Plenum Investor Services AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.10.2001
Cancellazione dal registro delle imprese
07.12.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.025.142-4
IDI/IVA
CHE-109.370.857
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Zuführung von Kunden bzw. Anlagevolumen. Ferner bezweckt die Gesellschaft sowohl die zentrale Organisation des Verkaufes, die Koordinierung von Verkaufsaktivitäten als auch die Vermarktung. Die Kundenbetreuung und Unterstützung von Vertriebspartnern stehen genauso im Vordergrund wie die Entwicklung neuer Märkte. Die Gesellschaft kann ausserdem Grundstücke, Lizenzen und Patente erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen und alle Rechtshandlungen vornehmen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 | 06.12.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Plenum Investor Services Ltd
- Plenum Investor Services SA
- Plenum Capital Management AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Plenum Investor Services AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5521552, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 34, publizierten TR-Eintrags Nr. 46866 vom 01.12.2009. Plenum Investor Services AG, in Zürich, CH-020.3.025.142-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 34, Publ. 5377924). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Plenum Securities AG, in Zürich (CH-320.3.036.354-7), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. [nicht: Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Plenum Securities AG, in Zürich (CH-020.3.025.669-4), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.].
Numero di pubblicazione: 5377924, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Plenum Investor Services AG, in Zürich, CH-020.3.025.142-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 27, Publ. 5309910). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Plenum Securities AG, in Zürich (CH- 020.3.025.669-4), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5309910, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Plenum Investor Services AG, in Zürich, CH-020.3.025.142-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 38, Publ. 4792244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rischmann, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfer, Beat, von Dägerlen, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Martin, von Schwändi, in Bülach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weibel, Patrick, von Nottwil, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.