Indirizzo
Zona Artigianale 9
6995 Madonna del Piano
Informazioni su Plastex SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Plastex SA
- Plastex SA opera nel settore «Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche» ed è attualmente attiva. La sede è a Madonna del Piano.
- La dirigenza dell’azienda Plastex SA è composta da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 28.04.2022.
- Plastex SA è iscritta nel cantone TI con l’IDI CHE-102.033.181.
- 4 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda Plastex SA sono registrati all'IPI.
- EMMECUBE SA, Plastimmo SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.01.1959
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Tresa
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-514.3.003.099-4
IDI/IVA
CHE-102.033.181
Ramo economico
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Scopo
La fabbricazione nonché il commercio di articoli in resine termoplastiche. La società può partecipare ad aziende nazionali ed estere similari.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
F.M. Fiduciaria - Impresa di revisione SA | Lugano | 28.04.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Massimiliano Tasinato, Fiduciario con attestato professionale federale | Bellinzona | 15.08.2011 | 06.04.2022 | |
Fiduciaria Mega SA, succursale di Lugano | Lugano | <2004 | 15.04.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
AVIASTA | 15.02.2023 | attivo | 11488/2022 |
21.02.2018 | attivo | 65544/2017 |
Ultimi comunicati FUSC: Plastex SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005460773, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Plastex SA, in Tresa, CHE-102.033.181, società anonima (Nr. FUSC 69 del 07.04.2022, Pubbl. 1005445734).
Nuovo recapito:
Zona artigianale 9, 6995 Madonna del Piano.
Nuove persone iscritte o modifiche:
F.M. Fiduciaria - Impresa di revisione SA (CHE-114.636.216), in Lugano, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: HR02-1005445734, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Plastex SA, in Tresa, CHE-102.033.181, società anonima (Nr. FUSC 117 del 21.06.2021, Pubbl. 1005223772).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Massimiliano Tasinato, Fiduciario con attestato professionale federale (CH-501.1.013.666-0), in Bellinzona, ufficio di revisione. [la società è priva di un ufficio di revisione abilitato e non ha rinunciato alla revisione limitata (art. 727 e seguenti CO).]
Numero di pubblicazione: HR02-1005223772, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Plastex SA, in Tresa, CHE-102.033.181, società anonima (Nr. FUSC 105 del 03.06.2021, Pubbl. 1005205682).
Statuti modificati:
05.05.2021. 14.06.2021.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso personale inviato per lettera, per fax o per posta elettronica. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 05.05.2021, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021.] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.]. [La seguente indicazione è radiata in quanto non prevista quale iscrizione nel registro di commercio delle società anonime secondo l'art. 45 ORC.] [radiati: Statuti adattati al nuovo diritto azionario.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.