Informazioni su P&L Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu P&L Holding AG
- P&L Holding AG con sede a Luzern è attiva. P&L Holding AG è attiva nel ramo «Esercizio di una società partecipate».
- L’azienda è stata costituita nel 23.03.2022.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 05.01.2023.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-304.338.391.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Änziried Immobilien AG, Astra Immobilien Holding AG, BAUDIS GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.03.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.813.942-6
IDI/IVA
CHE-304.338.391
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Handel mit Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie die Finanzierung von Projekten. Weiter kann die Gesellschaft Treuhandgeschäfte aller Art tätigen. Die Gesellschaft betreibt zudem Handel mit Waren aller Art auf internationaler Basis sowie Consulting und Marketing im Bereich internationaler Handelsgeschäfte. Die Gesellschaft kann in der Schweiz Gewerbeliegenschaften erwerben, veräussern, belasten, verwalten, vermieten und bebauen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MSZ Group AG Zug | Zug | 28.03.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: P&L Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005644339, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
P&L Holding AG, in Luzern, CHE-304.338.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studhalter, Dr. Philipp, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüddeke, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kiel (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005588182, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
P&L Holding AG, in Luzern, CHE-304.338.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436505).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studhalter, Dr. Philipp, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lüddeke, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Kiel (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005436505, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
P&L Holding AG, in Luzern, CHE-304.338.391, Matthofstrand 6, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Handel mit Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie die Finanzierung von Projekten. Weiter kann die Gesellschaft Treuhandgeschäfte aller Art tätigen. Die Gesellschaft betreibt zudem Handel mit Waren aller Art auf internationaler Basis sowie Consulting und Marketing im Bereich internationaler Handelsgeschäfte. Die Gesellschaft kann in der Schweiz Gewerbeliegenschaften erwerben, veräussern, belasten, verwalten, vermieten und bebauen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Studhalter, Dr. Philipp, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.