Indirizzo
c/o Studer Treuhand AG
Industriestrasse 35
4402 Frenkendorf
Informazioni su Piezo-Kristall AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Piezo-Kristall AG
- Piezo-Kristall AG è attualmente attiva e opera nel settore «Altro commercio con prodotti diversi». La sede si trova a Frenkendorf.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 08.07.1971.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 31.08.2018.
- Piezo-Kristall AG è iscritta nel cantone BL con l’IDI CHE-107.912.813.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Grag Härterei und Apparatebau AG, Gröflin Werkzeugbau AG, Studer Treuhand AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.07.1971
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Liestal
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.916.996-3
IDI/IVA
CHE-107.912.813
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel, den Import und den Export mit Waren aller Art, insbesondere mit Schwingquarzen; die Auswertung von Patent- und Lizenzrechten aller Art; die Übernahme, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Piezo-Kristall AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4445839, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Piezo-Kristall AG, in Liestal, CHE-107.912.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2496513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, René, von Kriechenwil, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2496513, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Piezo-Kristall AG, in Liestal, CHE-107.912.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 7, Publ. 5577780).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Roman, von Binningen, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leymen (FR)];
Studer, Christiane, von Binningen, in Seltisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leymen (FR)].
Numero di pubblicazione: 5577780, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Piezo-Kristall AG, in Liestal, CH-280.3.916.996-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S. 8, Publ. 5097386).
Statutenänderung:
4.03.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft hat zum Zweck: den Handel, den Import und den Export mit Waren aller Art, insbesondere mit Schwingquarzen;
die Auswertung von Patent- und Lizenzrechten aller Art;
die Übernahme, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu-Schmid, Edith, von Witterswil, in Biel-Benken, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.