Indirizzo
Chemin du Chantey 5, Fontanivent
1817 Brent
Informazioni su Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture
- Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture a Brent è una Società anonima nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture è attiva.
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 12.06.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-107.987.509.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.01.1984
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Montreux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.121.522-5
IDI/IVA
CHE-107.987.509
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bureau d'architecture et exécution de tous mandats afférents.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Favre Révision SA | Lausanne | 26.06.2008 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Michel Favre SA | Lausanne | <2004 | 25.06.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Pierre Steiner SA, Bureau d'architecture
- Steiner Pierre SA Bureau d'architecture
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005766688, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture, à Montreux, CHE-107.987.509 (FOSC du 03.11.2015, p. 0/2459893). Steiner Pierre n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: 2459893, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture, à Montreux, CHE-107.987.509 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
chemin du Chantey 5, Fontanivent, 1817 Brent. Steiner Fabien est maintenant à Corseaux.
Numero di pubblicazione: 5933384, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture, à Montreux, CH-550-0121522-5, bureau d'architecture et exécution de tous mandats afférents (FOSC du 26.06.2008, p. 19/4545480). Steiner Pierre est nommé président.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Steiner Fabien, de La Côte-aux-Fées, à Vevey.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.