Indirizzo
Rue de la Côte 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Succursale (1)
Informazioni su "Philippe Langel S.A. - Architecte SIA Dipl. EPFL"
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu "Philippe Langel S.A. - Architecte SIA Dipl. EPFL"
- "Philippe Langel S.A. - Architecte SIA Dipl. EPFL" opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a La Chaux-de-Fonds.
- La dirigenza dell’azienda "Philippe Langel S.A. - Architecte SIA Dipl. EPFL" è composta da 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 25.11.1997.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 02.07.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-106.637.461.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Patrick Jean Ruedi Meier,
Nadja Keller Rubio-Alvaro,
Philippe-Roland Langel,
Audrey Adeline Langel,
Joël Jonas Heiniger
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Jean Ruedi Meier,
Nadja Keller Rubio-Alvaro,
Philippe-Roland Langel,
Audrey Adeline Langel,
Joël Jonas Heiniger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.11.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
La Chaux-de-Fonds
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.004.252-4
IDI/IVA
CHE-106.637.461
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploiter un atelier d'architecture.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Brunner et Associés SA, société fiduciaire | Neuchâtel | 22.01.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduhal, Patrick Haldimann, Expert comptable diplômé | La Chaux-de-Fonds | <2004 | 21.01.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Philippe Langel SA - Architecte SIA Dipl. EPFL
- "Langel Philippe SA - Architecte SIA Dipl. EPFL"
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: "Philippe Langel S.A. - Architecte SIA Dipl. EPFL"
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005237667, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
"Philippe Langel S.A. - Architecte SIA Dipl. EPFL", à La Chaux-de-Fonds, CHE-106.637.461 (FOSC du 30.04.2021, p. 0/1005165999). La procuration de Langel Annie-Rosette est radiée. Langel Philippe-Roland, membre du conseil d'administration, nommé président, signe désormais collectivement à deux. Meier Patrick Jean Ruedi, vice-président, et Keller Rubio-Alvaro Nadja, maintenant domiciliée à Neuchâtel, secrétaire, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux;
leurs procurations sont radiées. Heiniger Joël Jonas, de et à La Chaux-de-Fonds, et Langel Audrey Adeline, de Courtelary, à La Chaux-de-Fonds, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005165999, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
"Philippe Langel S.A. - Architecte SIA Dipl. EPFL", à La Chaux-de-Fonds, CHE-106.637.461 (FOSC du 17.04.2018, p. 0/4176225). La procuration de Bühler Monika est radiée.
Numero di pubblicazione: 4176225, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
'Philippe Langel S.A. - Architecte SIA Dipl. EPFL', à La Chaux-de-Fonds, CHE-106.637.461 (FOSC du 22.01.2018, p. 0/4005991). Procuration collective à deux, avec l'administrateur, a été conférée à Bühler Monika, de Sigriswil, à Bern, Keller Rubio-Alvaro Nadja, de Bütschwil-Ganterschwil, à Corcelles-Cormondrèche, et à Meier Patrick Jean Ruedi, de Bülach, à Saignelégier.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.