Indirizzo
c/o Wolf-Rüdiger Preuster
Brühlstrasse 2
5304 Endingen
Informazioni su phase 5 it CH gmbh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu phase 5 it CH gmbh
- phase 5 it CH gmbh da Endingen opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda phase 5 it CH gmbh è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 13.05.2016.
- Il 22.12.2017 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda phase 5 it CH gmbh è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-374.169.248.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: ReEnCo - Renewable Energy Consulting & Solutions AG, SPP INTELLIGENCE SOLUTIONS & CONSULTING LTD, Cheshire, Zweigniederlassung Endingen/Schweiz.
Dirigenza (3)
Amministrazione
Wolf-Rüdiger Preuster-Drews,
Daniel Schmälzle,
Wolfgang Binninger
i più recenti aventi diritto di firma
Wolf-Rüdiger Preuster-Drews,
Daniel Schmälzle,
Wolfgang Binninger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.05.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Endingen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.058.501-7
IDI/IVA
CHE-374.169.248
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Projektmanagement auf dem Gebiet der Informatik. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: phase 5 it CH gmbh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3950975, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
phase 5 it CH gmbh, in Wangen-Brüttisellen, CHE-374.169.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2838709). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Endingen im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3952273, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
phase 5 it CH gmbh, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-374.169.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016).
Statutenänderung:
24.11.2017.
Sitz neu:
Endingen.
Domizil neu:
c/o Wolf-Rüdiger Preuster, Brühlstrasse 2, 5304 Endingen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Strässle, Martin, von Kirchberg (SG), in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmälzle, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Kappelrodeck (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Binninger, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hartheim (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Preuster, Wolf-Rüdiger, von Würenlingen, in Endingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2838709, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
phase 5 it CH gmbh, in Wangen-Brüttisellen, CHE-374.169.248, Unterdorfstrasse 1, 8602 Wangen b. Dübendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Projektmanagement auf dem Gebiet der Informatik. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Keller, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmälzle, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Kappelrodeck DE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Binninger, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hartheim DE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Strässle, Martin, von Kirchberg SG, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.