Informazioni su Pferdeklinik Niederlenz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pferdeklinik Niederlenz AG
- Pferdeklinik Niederlenz AG da Niederlenz opera nel ramo «Veterinaria» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Pferdeklinik Niederlenz AG è composta da 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 10.01.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Pferdeklinik Niederlenz AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-100.182.841.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dr. Theodor Tschanz,
Markus-Andreas Schmidt,
Dr. Christian Czech
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Theodor Tschanz,
Markus-Andreas Schmidt,
Dr. Christian Czech
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.04.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Niederlenz
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.015.157-5
IDI/IVA
CHE-100.182.841
Ramo economico
Veterinaria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Pferdeklinik sowie damit verwandte Bereiche in der Veterinärmedizin; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern, kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht, Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben sowie sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit und oder Eingehung von Klumpenrisiken.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RIS Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | 10.01.2024 |
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Küng Treuhand AG | Luzern | 11.10.2021 | 09.01.2024 | |
Timag Treuhand GmbH | Ruswil | 28.04.2015 | 10.10.2021 | |
Turicum Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | 18.11.2011 | 27.04.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Pferdeklinik Neugraben AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pferdeklinik Niederlenz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005930751, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pferdeklinik Niederlenz AG, in Niederlenz, CHE-100.182.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gemperli, Gerhard, von Degersheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng Treuhand AG (CHE-102.520.535), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RIS Wirtschaftsprüfung AG (CHE-101.054.861), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005309591, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pferdeklinik Niederlenz AG, in Niederlenz, CHE-100.182.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Timag Treuhand GmbH (CHE-101.018.049), in Ruswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng Treuhand AG (CHE-102.520.535), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004981652, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pferdeklinik Niederlenz AG, in Niederlenz, CHE-100.182.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004713282).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschanz, Dr. Theodor genannt Theo, von Grosshöchstetten, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gemperli, Gerhard, von Degersheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.