Informazioni su Peter Winter GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Peter Winter GmbH
- Peter Winter GmbH con sede a Zwillikon è attiva. Peter Winter GmbH è attiva nel ramo «Commercio e riparazione di automobili e motociclette».
- Peter Winter GmbH è stata costituita nel 04.07.1997.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 29.09.2020. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-108.030.991.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.07.1997
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Affoltern am Albis
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.003.249-2
IDI/IVA
CHE-108.030.991
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autogarage mit Verkauf von sowie Service und Unterhalt an Automobilen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Winter Peter GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Winter GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004987788, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peter Winter GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-108.030.991, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid Invest Holding AG (CHE-490.201.595), in Baar, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schmid, Marco, von Adelboden, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marco Grilli Holding AG (CHE-228.984.109), in Affoltern am Albis, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004969524, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peter Winter GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-108.030.991, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3821887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marco Grilli Holding AG (CHE-228.984.109), in Affoltern am Albis, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grilli, Marco, von Risch, in Bettwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3821887, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peter Winter GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-108.030.991, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687027).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grilli, Marco, von Risch, in Bettwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Marco, von Adelboden, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.