Indirizzo
Bleicherain 7, Müllerhaus
5600 Lenzburg
Informazioni su Peter-Mieg-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Peter-Mieg-Stiftung
- Peter-Mieg-Stiftung ha sede a Lenzburg ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione Peter-Mieg-Stiftung è composta da 6 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 30.11.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-104.259.106.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Claus Pfisterer,
Stefanie Osswald,
Jean-Luc Reichel,
Markus Hediger,
Michael Schneider
i più recenti aventi diritto di firma
Claus Pfisterer,
Stefanie Osswald,
Jean-Luc Reichel,
Markus Hediger,
Michael Schneider
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.08.1991
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Lenzburg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.009.966-8
IDI/IVA
CHE-104.259.106
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Pflege der künstlerischen Hinterlassenschaft des Komponisten, Malers und Schriftstellers Peter Mieg.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lehner Treuhand AG | Buchs (AG) | 28.10.2014 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Urech Treuhand | Auenstein | 20.10.2009 | 27.10.2014 | |
Urech & Partner Revisions AG in Liquidation | Auenstein | 22.10.2007 | 19.10.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter-Mieg-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005616369, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Peter-Mieg-Stiftung, in Lenzburg, CHE-104.259.106, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005531212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Andreas, von Villigen und Brunegg, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Beat, von Bözberg, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osswald, Stefanie, von Linden, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfisterer, Claus, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005531212, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Peter-Mieg-Stiftung, in Lenzburg, CHE-104.259.106, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carrel, Anne Marie, von Plateau de Diesse, in Möriken-Wildegg, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichel, Jean-Luc, von Oberburg, in Bolligen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004786890, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Peter-Mieg-Stiftung, in Lenzburg, CHE-104.259.106, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572988).
Domizil neu:
Müllerhaus, Bleichenrain 7, 5600 Lenzburg.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.