Succursale (1)
Informazioni su Peter Bigler AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Peter Bigler AG
- Peter Bigler AG con sede a Biel/Bienne è attiva. Peter Bigler AG è attiva nel ramo «Altra attività edilizia».
- La dirigenza dell’azienda Peter Bigler AG è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 20.04.1993.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 20.05.2020.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-106.097.406.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Samanta Martina Gribi,
Manuel Leiser,
Jonas Johannes Leiser,
Katharina Leiser
i più recenti aventi diritto di firma
Samanta Martina Gribi,
Manuel Leiser,
Jonas Johannes Leiser,
Katharina Leiser
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.04.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.004.922-9
IDI/IVA
CHE-106.097.406
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maler- und Gipserarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und alle Geschäfte abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Verex Treuhand AG | Biel/Bienne | 10.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bigler Peter AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Bigler AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004893516, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Peter Bigler AG, in Biel/Bienne, CHE-106.097.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3284337).
Statutenänderung:
08.04.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maler- und Gipserarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und alle Geschäfte abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigler, Peter, von Oberthal, in Studen BE (Studen), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bigler, Rita, von Oberthal, in Studen BE (Studen), Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiser, Manuel, von Grossaffoltern, in Busswil BE (Lyss), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gribi, Samanta Martina, von Büren an der Aare, in Busswil BE (Lyss), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leiser, Jonas, von Grossaffoltern, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leiser, Katharina, von Grossaffoltern, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Studen (BE) (CHE-168.181.004)].
Numero di pubblicazione: 3284337, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Peter Bigler AG, in Biel/Bienne, CHE-106.097.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, Publ. 5188156).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verex Treuhand AG (CHE-107.175.368), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Verex Treuhand AG (CH-073.3.005.908-7)].
Zweigniederlassung neu:
Studen (BE) (CHE-168.181.004) [bisher: Studen].
Numero di pubblicazione: 5188156, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Peter Bigler AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.004.922-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.1999, S. 8485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro, Esther Fehr, in Studen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verex Treuhand AG (CH-073.3.005.908-7), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.