Indirizzo
Bahnhofstrasse 27
3550 Langnau im Emmental
Informazioni su Personalvorsorgestiftung GLB
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Personalvorsorgestiftung GLB
- Personalvorsorgestiftung GLB con sede a Langnau im Emmental è attiva. Personalvorsorgestiftung GLB è attiva nel ramo «Esercizio di una casse pensioni».
- Il dirigenza è composto da ha 10 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 12.03.1977.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 21.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-109.708.235.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Personalvorsorgestiftung GLB: Enicon AG, GLB Genossenschaft.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Daniel Witkowski,
Sandra Reichen,
Jacqueline Eliane Scheuner,
Stefan Lehmann,
Dr. Michael Weber
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Leibundgut,
Andreas Rytz,
Dr. Walter Gerber,
Florian Joél Gerber
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.03.1977
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Langnau im Emmental
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.7.007.043-7
IDI/IVA
CHE-109.708.235
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen sowie für deren Hinterlassene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Sie kann über die BVG- Mindestleistungen hinausgehen und Unterstützungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit erbringen. Im übrigen vgl. Stiftungsurkunde.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 13.06.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 02.06.2014 | 12.06.2022 | |
BDO AG | Burgdorf | 28.09.2007 | 01.06.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalvorsorgestiftung GLB
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006063358, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung GLB, in Langnau im Emmental, CHE-109.708.235, Stiftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005792101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dellenbach, Kurt, von Trachselwald, in Rüderswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Witkowski, Daniel, von Wengi, in Grossaffoltern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005792101, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung GLB, in Langnau im Emmental, CHE-109.708.235, Stiftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Stefan, von Wyssachen, in Rapperswil BE, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichen, Sandra, von Adelboden, in Längenbühl (Forst-Längenbühl), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leibundgut, Daniel, von Melchnau, in Melchnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005493451, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung GLB, in Langnau im Emmental, CHE-109.708.235, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.