Indirizzo
c/o Temmentec AG
Lütoldstrasse 6
3454 Sumiswald
Informazioni su Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG
- Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG a Sumiswald è una Fondazione nel ramo «Esercizio di una casse pensioni». Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 16.12.1943 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 25.08.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-109.789.742.
- Allo stesso indirizzo come Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Temmentec AG, Tortec Holding AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Susanne Osterwalder,
Christian Mohn,
Claudia Frauenknecht,
Ralf Stettler
i più recenti aventi diritto di firma
Susanne Osterwalder,
Christian Mohn,
Claudia Frauenknecht,
Ralf Stettler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.1943
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Sumiswald
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.7.007.546-0
IDI/IVA
CHE-109.789.742
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma sowie für deren Hinterlassene gegen die wirtschaftliche Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Im übrigen vgl. Stiftungsurkunde.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 12.10.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Patronale Vorsorgestiftung der Temmentec AG
- Patronale Vorsorgestiftung der Temmentec AG.
- Personalvorsorge-Stiftung der Müller Paul AG.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005823567, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG, in Sumiswald, CHE-109.789.742, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaouaoui, Sonja, von Rüeggisberg, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osterwalder, Susanne, von Walterswil (BE), in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004805078, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG, in Sumiswald, CHE-109.789.742, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2018, Publ. 1004498241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmer, Peter, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaouaoui, Sonja, von Rüeggisberg, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Ralf, von Vechigen, in Worb, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004498241, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG, in Sumiswald, CHE-109.789.742, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Adrian, von Gottlieben, in Fällanden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohn, Christian, von Auswil, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frauenknecht, Claudia, von Zuzwil (BE), in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.