Indirizzo
c/o Honegger AG
Bläuackerstrasse 1
3098 Köniz
Informazioni su Personalvorsorgestiftung der Honegger-Gruppe
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Personalvorsorgestiftung der Honegger-Gruppe
- Personalvorsorgestiftung der Honegger-Gruppe ha sede a Köniz ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Esercizio di una casse pensioni».
- La dirigenza dell’Organizzazione Personalvorsorgestiftung der Honegger-Gruppe è composta da 5 persone.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.04.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione Personalvorsorgestiftung der Honegger-Gruppe è iscritta con l’IDI CHE-113.277.296.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Personalvorsorgestiftung der Honegger-Gruppe: Ängelibeck AG, Bim NachBAR AG, Cleantex Services AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Adrian Hegglin,
Ariste Baumberger,
Marc Daniel Christen,
Stefan Honegger
i più recenti aventi diritto di firma
Adrian Hegglin,
Ariste Baumberger,
Marc Daniel Christen,
Stefan Honegger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.11.2006
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.036.733-8
IDI/IVA
CHE-113.277.296
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seinen Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma und der mit der Stifterfirma wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmen, sowie für die Angehörigen und Hinterlassenen der Angestellten gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität und Arbeitslosigkeit. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 22.08.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 28.11.2006 | 21.08.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalvorsorgestiftung der Honegger-Gruppe
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006009730, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Honegger-Gruppe, in Köniz, CHE-113.277.296, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lengacher, Bernhard, von Reichenbach im Kandertal, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegglin, Adrian, von Menzingen, in Kerns, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005681114, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Honegger-Gruppe, in Köniz, CHE-113.277.296, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benkler-Steck, Beatrice, von Bern, in Kaltbach (Mauensee), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lengacher, Bernhard, von Reichenbach im Kandertal, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005544659, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Honegger-Gruppe, in Köniz, CHE-113.277.296, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.