Indirizzo
c/o Rychiger AG
Alte Bernstrasse 135
3613 Steffisburg
Informazioni su Personalvorsorgestiftung der Hans Rychiger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Personalvorsorgestiftung der Hans Rychiger AG
- Personalvorsorgestiftung der Hans Rychiger AG ha sede a Steffisburg ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Esercizio di una casse pensioni».
- La dirigenza dell’Organizzazione Personalvorsorgestiftung der Hans Rychiger AG è composta da 5 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 02.07.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-109.781.002.
- 3 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: MAC MAMA Peier Anita, Rychiger AG, Rychiger Holding AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Peter Dähler,
Christof Rothacher,
Jörg Moritz Theodor Dirren,
Bruno Engel
i più recenti aventi diritto di firma
Peter Dähler,
Christof Rothacher,
Jörg Moritz Theodor Dirren,
Bruno Engel
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.1956
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Steffisburg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.7.005.080-9
IDI/IVA
CHE-109.781.002
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma sowie für deren Hinterlassene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Stiftung kann über die BVG-Mindestleistungen hinausgehen und Unterstützungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit erbringen. Sie kann zur Erreichung ihres Zwecks Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte ist.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Zürich | 02.07.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 29.04.2015 | 01.07.2021 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Thun | 27.06.2008 | 28.04.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalvorsorgestiftung der Hans Rychiger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005236829, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Hans Rychiger AG, in Steffisburg, CHE-109.781.002, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004493203, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Hans Rychiger AG, in Steffisburg, CHE-109.781.002, Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sallin, Kurt, von Sâles (Gruyères), in Belp, Mitglied/Arbeitgebervertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Peter, von Seftigen, in Steffisburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3549421, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Hans Rychiger AG, in Steffisburg, CHE-109.781.002, Stiftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, Publ. 3116063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Velde Zbinden, Renée, von Schwarzenburg, in Faulensee (Spiez), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Bruno, von Eggiwil, in Tschingel ob Gunten (Sigriswil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rothacher, Christof, von Blumenstein, in Steffisburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.