Informazioni su Personalvorsorgestiftung der Firma Hermann Koller AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Personalvorsorgestiftung der Firma Hermann Koller AG
- Personalvorsorgestiftung der Firma Hermann Koller AG ha sede a Gais ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Esercizio di una casse pensioni».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 29.11.1986.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.04.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone AR con l’IDI CHE-109.776.343.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Dähler Gartenunterhalt GmbH, Fürsorgestiftung der Firma Hermann Koller A.G. Aetzerei, Färberei, Appretur, Gais, Hermann Koller AG Ätzerei, Färberei, Appretur, Gais.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Andrea Gächter Preisig,
Verena Winkler,
Nico Fässler,
Peter Baumberger
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.11.1986
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Gais
Ufficio del registro di commercio
AR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-300.7.011.233-4
IDI/IVA
CHE-109.776.343
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG für die Arbeitnehmer der Firma sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen wirtschaftliche Folgen von Alter, Tod und Invalidität.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen | 12.04.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
IDP Treuhand AG | Gais | 10.04.2007 | 11.04.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- BVG Vorsorgestiftung der Firma Hermann Koller AG, Gais
- BVG Vorsorgestiftung der Firma Koller Hermann AG, Gais
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalvorsorgestiftung der Firma Hermann Koller AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005721755, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Personalvorsorgestiftung der Firma Hermann Koller AG, in Gais, CHE-109.776.343, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IDP Treuhand AG (CHE-107.361.959), in Gais, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005520900, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Personalvorsorgestiftung der Firma Hermann Koller AG, in Gais, CHE-109.776.343, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldmeier, Daniel, von Möhlin, in Gais, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cetinkaya, Hülya, von Arbon, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Nico, von Walperswil, in Teufen (AR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Gächter Preisig, Andrea, von Oberriet (SG), in Rehetobel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winkler, Verena, von Sennwald, in Gais, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005411511, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Personalvorsorgestiftung der Firma Hermann Koller AG, in Gais, CHE-109.776.343, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004683076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuster, Astrid, von Rebstein, in Rebstein, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Nico, von Walperswil, in Teufen (AR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.