Indirizzo
Birmenstorferstrasse 2
5507 Mellingen
Informazioni su Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen
- Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen ha sede a Mellingen ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Esercizio di una casse pensioni».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 17.10.1970 e ha 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 15.06.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-109.735.077.
- Avia-Tanklager-Beteiligungs AG, Tankanlage AG Mellingen sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.10.1970
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Mellingen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.925.241-6
IDI/IVA
CHE-109.735.077
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fürsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin sowie deren Hinterbliebene bei Alter, Tod, Krankheit, Invalidität und besonderer Notlage.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 10.08.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005769491, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen, in Mellingen, CHE-109.735.077, Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zemp, Markus, von Ufhusen, in Ruswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004510878, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen, in Mellingen, CHE-109.735.077, Stiftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Hans, von Buchrain, in Hausen bei Brugg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamermans, Titus, von Starrkirch-Wil, in Olsberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4302653, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalfürsorgestiftung der Tankanlage AG Mellingen, in Mellingen, CHE-109.735.077, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3073629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruggli, Urs, von Basel, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olsson, Xavier, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Markus, von Ufhusen, in Ruswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Secchi, Nico, von Zuoz, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.