Informazioni su PERRIN SERVICES SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PERRIN SERVICES SA
- PERRIN SERVICES SA ha sede a Gland ed è attiva. Essa opera nel ramo «Construzione del soprassuolo».
- L’azienda è stata costituita nel 12.10.2017 e ha 4 persone nella dirigenza.
- Il 04.05.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- PERRIN SERVICES SA è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-176.560.616.
- 5 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Newper SA, Nyvimmo SA, Perrin Groupe SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.10.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gland
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.176.454-3
IDI/IVA
CHE-176.560.616
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but toutes opérations immobilières à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, soit notamment toutes activités de construction, d'administration, de promotion, de location, d'achat, de vente et de courtage en la matière. La société peut également: créer des succursales en Suisse et à l'étranger et accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers si cela favorise ses intérêts. prendre des participations à toutes entreprises, acquérir ou créer de telles entreprises, effectuer toutes opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PERRIN SERVICES SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005168882, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
PERRIN SERVICES SA, à Gland, CHE-176.560.616 (FOSC du 15.09.2020, p. 0/1004979210). Statuts modifiés le 13.04.2021.
Nouveau but:
la société a pour but toutes opérations immobilières à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, soit notamment toutes activités de construction, d'administration, de promotion, de location, d'achat, de vente et de courtage en la matière.
La société peut également:
créer des succursales en Suisse et à l'étranger et accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers si cela favorise ses intérêts. prendre des participations à toutes entreprises, acquérir ou créer de telles entreprises, effectuer toutes opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet. La signature de Duvaux (nom d'usage Laverrière-Duvaux) Antoine est radiée. La procuration de Brelat Jérémie, et Simonnot Nicolas est éteinte. Martini David, de Crans-Montana, à Vesancy (France), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004979210, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
PERRIN SERVICES SA, à Gland, CHE-176.560.616 (FOSC du 31.08.2020, p. 0/1004968255). Signature collective à deux, avec un administrateur, est conférée à Duvaux (nom d'usage Laverrière-Duvaux) Antoine, de France, à Prévessin-Moëns (France).
Numero di pubblicazione: HR02-1004968255, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
PERRIN SERVICES SA, à Gland, CHE-176.560.616 (FOSC du 17.10.2017, p. 0/3814885). La procuration de Smith Paul est éteinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.