Informazioni su Perreten Holding GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Perreten Holding GmbH
- Perreten Holding GmbH da Gstaad opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.06.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-460.163.004.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.12.2017
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Saanen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.072.269-6
IDI/IVA
CHE-460.163.004
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen im In und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Perreten Holding GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006062069, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Perreten Holding GmbH, in Saanen, CHE-460.163.004, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527508).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der NASA Perreten Holding GmbH, in Saanen (CHE-257.126.645), gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 3'134'513.13 - unter denen sich sämtliche Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 621'031.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft erhält.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
NASA Perreten Holding GmbH (CHE-257.126.645), in Gstaad (Saanen), Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perreten, Nathanael, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1004527508, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Perreten Holding GmbH, in Saanen, CHE-460.163.004, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921891).
Domizil neu:
Mettlenstrasse 23, 3780 Gstaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perreten, Emanuel, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Perreten-Friedli, Esther, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NASA Perreten Holding GmbH (CHE-257.126.645), in Gstaad (Saanen), Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Perreten, Nathanael, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3921891, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Perreten Holding GmbH, in Saanen, CHE-460.163.004, Bissenstrasse 88, 3780 Gstaad, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen im In und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.11.2017 50 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000.00 der Bach & Perreten Holzbau AG, in Saanen (CHE-107.219.623), wofür 50 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 10.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Perreten, Emanuel, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Perreten-Friedli, Esther, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.