Informazioni su Perrelet SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Perrelet SA
- Perrelet SA ha sede a Biel/Bienne ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- L’azienda è stata costituita nel 21.06.1993.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 13.02.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-107.491.208.
- Presso l'IPI 10 marchi o applicazioni sono stati registrati dell'azienda Perrelet SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Roodny Oswaldo Flores Paz,
Paula Lopez Canedo,
Véronica Gil Calviño,
Javier Ribas
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.06.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.003.749-0
IDI/IVA
CHE-107.491.208
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la production d'appareils électriques et mécaniques, en particulier la fabrication de montres et de composants pour montres, ainsi que leur commerce et le commerce d'articles qui en font partie. La société peut s'occuper de toutes les opérations et peut conclure contrats de n'importe quel type aptes à atteindre le but social ou qui sont directement ou indirectement en relation avec ce dernier.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Neuchâtel | 24.12.2014 | 02.05.2019 | |
Brunner et Associés SA, société fiduciaire | Neuchâtel | 27.01.2006 | 23.12.2014 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Lugano | <2004 | 26.01.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
16.02.2016 | attivo | 65079/2015 | |
08.02.2016 | attivo | 58301/2015 |
Ultimi comunicati FUSC: Perrelet SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005676278, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Perrelet SA, à Biel/Bienne, CHE-107.491.208, société anonyme (No. FOSC 173 du 07.09.2021, Publ. 1005285692).
Inscription ou modification de personne(s):
Flores Paz, Roodny Oswaldo, ressortissant guatémaltèque, à Bellmund, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005285692, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Perrelet SA, à Biel/Bienne, CHE-107.491.208, société anonyme (No. FOSC 91 du 12.05.2021, Publ. 1005178604).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Skopljakovic, Esmeralda, de Milvignes, à Thielle (La Tène), présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Lopez Canedo, Paula, ressortissante espagnole, à Biel/Bienne, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1005178604, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Perrelet SA, à Biel/Bienne, CHE-107.491.208, société anonyme (No. FOSC 48 du 10.03.2021, Publ. 1005119958).
Modification des statuts:
28.04.2021.
Nouvelles actions:
5'950 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 5'950 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Nouveaux bons de participation:
50 Bons de participation nominatifs de CHF 1'000.00 [précédemment: 50 Bons de participation au porteur de CHF 1'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Skopljakovic, Esmeralda, de Milvignes, à Thielle (La Tène), présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Le Landeron].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.