Informazioni su Perler - Diffusion SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Perler - Diffusion SA
- Perler - Diffusion SA ha sede a Marly ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altro commercio con prodotti diversi».
- Perler - Diffusion SA è stata costituita nel 29.04.1999.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 22.03.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio FR è il seguente: CHE-105.124.845.
- Kaoba, titulaire Jose Luis Perez Galvez, Leibzig-Biland Ameublements S.A. hanno lo stesso indirizzo come Perler - Diffusion SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.04.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Marly
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.1.000.185-9
IDI/IVA
CHE-105.124.845
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Faire le commerce de tout genre plus spécialement celui d'exploiter un ou plusieurs magasins d'horlogerie-bijouterie, d'acheter et de vendre, sous quelque forme que ce soit, tous articles ressortissant au domaine de l'horlogerie et de la bijouterie, de même que tous articles de luxe et accessoires.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidexpert SA Fribourg, Granges-Paccot | Granges-Paccot | 03.04.2013 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Progressia Société Fiduciaire et de Gestion SA | Fribourg | 22.07.2004 | 02.04.2013 | |
Berney Associés Fribourg SA | Fribourg | <2004 | 21.07.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Milan Partners Marly SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Perler - Diffusion SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005992385, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Perler - Diffusion SA, à Marly, CHE-105.124.845 (FOSC du 28.09.2022, p. 0/1005570715).
Personne inscrite modifiée:
fidusar sa (CHE-107.768.746), organe de révision.
nouvelle raison sociale:
Fidexpert SA Fribourg, Granges-Paccot (CHE-107.768.746).
Numero di pubblicazione: HR02-1005570715, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Perler - Diffusion SA, à Marly, CHE-105.124.845 (FOSC du 05.11.2019, p. 0/1004752572).
Nouvelle adresse:
Route de Fribourg 17, 1723 Marly.
Numero di pubblicazione: HR02-1004752572, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Perler - Diffusion SA, à Marly, CHE-105.124.845 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Adresse précise:
Route des Pralettes 1, 1723 Marly. Autre adresse radiée d'office selon l'art. 117, al. 4.
ORC:
1723 Marly, Route des Pralettes 1, à l'enseigne "Bijouterie des anges". Personne inscrite modifiées fidusar sa (CHE-107.768.746), à Marly, désormais à Granges-Paccot.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.