Informazioni su Pelisago Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pelisago Holding AG
- Pelisago Holding AG ha sede a Hindelbank ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio di una società partecipate».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- Il 04.03.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-427.024.142.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Daniel Habegger Nydegger,
Doris Maria Schraner,
Jürg Werner Studer,
Yolanda Aebi
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Habegger Nydegger,
Doris Maria Schraner,
Jürg Werner Studer,
Yolanda Aebi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.11.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hindelbank
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.079.350-6
IDI/IVA
CHE-427.024.142
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Finanzierung, Halten und Verwaltung von direkten und indirekten Beteiligungen aller Art in der Schweiz und im Ausland, namentlich im Bereich des Kaufes, Verkaufes, Handels mit und Vertriebes von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Tochtergesellschaften gründen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pelisago Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005419905, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pelisago Holding AG, in Hindelbank, CHE-427.024.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger, Karl, von Langnau im Emmental, in Hendschiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habegger Nydegger, Daniel, von Trub, in Fulenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004757187, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pelisago Holding AG, in Hindelbank, CHE-427.024.142, Sagi 6, 3324 Hindelbank, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Finanzierung, Halten und Verwaltung von direkten und indirekten Beteiligungen aller Art in der Schweiz und im Ausland, namentlich im Bereich des Kaufes, Verkaufes, Handels mit und Vertriebes von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Tochtergesellschaften gründen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Studer, Jürg Werner, von Langnau im Emmental, in Uetendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schraner, Doris Maria, von Mettauertal, in Schinznach Bad (Schinznach-Bad), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Yolanda, von Heimiswil, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Karl, von Langnau im Emmental, in Hendschiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.