Informazioni su PartyLite Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PartyLite Sàrl
- PartyLite Sàrl ha sede a Granges-Paccot, è attiva e opera nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- La dirigenza dell’azienda PartyLite Sàrl è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 11.12.2003.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 22.01.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda PartyLite Sàrl è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-110.345.493.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Atelier d'architectes Charrière-Partenaires SA, PartyLite Trading SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.12.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Granges-Paccot
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.1.130.659-3
IDI/IVA
CHE-110.345.493
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commercialisation, achat, vente et distribution de bougies, de bougies odorantes, de parfums, d'essences et d'accessoires pour bougies, ainsi que d'emballages pour cadeaux (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Villars-sur-Glâne | 29.01.2016 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lancy | 15.01.2010 | 28.01.2016 | |
Deloitte SA | Lausanne | 02.06.2009 | 14.01.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PartyLite Gmbh
- PartyLite LLC
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PartyLite Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005940118, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
PartyLite Sàrl, à Granges-Paccot, CHE-110.345.493 (FOSC du 16.12.2022, p. 0/1005630491).
Personne radiée:
Richter Torsten, gérant, signature individuelle.
Nouvelles personnes inscrites:
Marek Agnieszka Dominika, de Pologne, à Riaz, gérante présidente, signature individuelle;
Tellez Raul E, des Etats-Unis, à Cincinnati (US), gérant, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005630491, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
PartyLite Sàrl, à Granges-Paccot, CHE-110.345.493 (FOSC du 13.04.2021, p. 0/1005147775).
Personne radiée:
Köhler Martin, gérant, président, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005147775, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
PartyLite Sàrl, à Granges-Paccot, CHE-110.345.493 (FOSC du 31.07.2020, p. 0/1004949347).
Personne radiée:
Flecken Axel, gérant, signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.