Informazioni su PARINAG AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PARINAG AG
- PARINAG AG da Schlatt TG opera nel ramo «Recycling» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda PARINAG AG fondata il 22.07.2002 è composta da 10 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 19.06.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-109.669.983.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Daniel Steck,
Adrian Müller,
Ludwig Maestri,
Stephan Waldvogel,
Raffaele Marco Quirici
i più recenti aventi diritto di firma
Hannes Eisner,
Klaus Födinger,
Daniel Steck,
Claudia Isabella Erni Eiholzer,
Adrian Müller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.07.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schlatt (TG)
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.015.554-2
IDI/IVA
CHE-109.669.983
CHE-116.292.530 IVA
Ramo economico
Recycling
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, die Erstellung, den Betrieb und die Rekultivierung von Inertstoffdeponien. Ferner bezweckt sie den Transport von Inertstoffen auf Strassen und Schiene, den Handel mit Inertstoffen sowie die Aufbereitung von Inertstoffen zu Recyclingbaustoffen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TEBOR AG | Zug | 03.08.2023 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HBM Kerdos AG | Baar | 16.07.2009 | 02.08.2023 | |
Ernst & Young AG | Zürich | 01.07.2004 | 15.07.2009 | |
Datafida AG | Schaffhausen | <2004 | 30.06.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PARINAG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PARINAG AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006061442, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
PARINAG AG, in Schlatt (TG), CHE-109.669.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2024, Publ. 1005961184).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisner, Hannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Ohlsdorf (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Födinger, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Gmunden (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005961184, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
PARINAG AG, in Schlatt (TG), CHE-109.669.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809476). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rentsch, Markus, von Ferenbalm, in Mägenwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Gregor, von Niedergösgen, in Niedergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steck, Daniel, von Walkringen, in Unterengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Christian, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni Eiholzer, Claudia, von Pfaffnau, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005809476, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
PARINAG AG, in Schlatt (TG), CHE-109.669.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HBM Trust AG (CHE-107.425.298), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TEBOR AG (CHE-108.573.725), in Zug, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.