Indirizzo
c/o FIDAG Jura SA
Rue de la Jeunesse 2
2800 Delémont
Informazioni su Pargest SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pargest SA
- Pargest SA con sede a Delémont è una Società anonima nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito». Pargest SA è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 17.12.1987.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 21.12.2021.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-101.415.574.
- ALMADEC Micro Composants Sàrl, ALOA LIVING Sàrl, Antica S.A. hanno lo stesso indirizzo come Pargest SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.12.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Delémont
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.1.000.088-7
IDI/IVA
CHE-101.415.574
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la coordination et la centralisation d'activités financières. La société a également pour but l'achat, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers exclusivement à l'étranger. La société peut prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises. Elle peut traiter toutes affaires commerciales et financières, fiduciaires et industrielles qui se rattachent directement ou indirectement à l'objet social susmentionné, de même que toutes les transactions mobilières.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OGH expertises comptables et fiscales SA | Genève | 05.03.1999 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pargest SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005363580, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Pargest SA, précédemment à Fribourg, CHE-101.415.574, société anonyme (du 21.08.2019, Publ. 1004699671).
Modification des statuts:
07.12.2021.
Nouveau siège:
Delémont.
Nouvelle adresse:
c/o FIDAG Jura SA, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont.
Numero di pubblicazione: HR02-1005362845, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Pargest SA, à Fribourg, CHE-101.415.574 (FOSC du 21.08.2019, p. 0/1004699671). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Delémont.
Numero di pubblicazione: HR02-1004699671, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Pargest SA, à Fribourg, CHE-101.415.574 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouveau but:
La société a pour but la coordination et la centralisation d'activités financières. La société a également pour but l'achat, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers exclusivement à l'étranger. La société peut prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises. Elle peut traiter toutes affaires commerciales et financières, fiduciaires et industrielles qui se rattachent directement ou indirectement à l'objet social susmentionné, de même que toutes les transactions mobilières.
Capital-actions nouveau:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 50 actions de CHF 2'000, nominatives.
Communication aux actionnaires nouveau:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Statuts modifiés le 12.08.2019.
Personnes inscrites modifiées:
Maendly Michel, administrateur, signature collective à deux avec le président, maintenant de Cugy (FR) (fusion de communes) et à Carouge (GE).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.