Informazioni su Papst AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Papst AG
- Papst AG da Hefenhofen opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attiva.
- Papst AG ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 19.09.2014.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-114.630.082.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.12.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hefenhofen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.021.765-9
IDI/IVA
CHE-114.630.082
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH | Salenstein | 17.12.2008 | 12.01.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Papst AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1723977, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Papst AG, in Hefenhofen, CHE-114.630.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2012, Publ. 6517318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papst, Urs, von Wäldi, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6517318, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Papst AG, in Hefenhofen, CH-440.3.021.765-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, S. 0, Publ. 6504338).
Domizil neu:
Hamisfeld 2a, 8580 Hefenhofen.
Numero di pubblicazione: 6504338, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Papst AG, in Hefenhofen, CH-440.3.021.765-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 24, Publ. 4785802).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baumschule Heiniger GmbH, in Hefenhofen (CH-440.4.017.709-2), gemäss Fusionsvertrag vom 14.12.2011 und Bilanz per 30.11.2011. Aktiven von CHF 1'250'549.22 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 517'440.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 14.12.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, in Salenstein (CH-440.4.012.360-7), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Martin, von Eriswil, in Hefenhofen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Heiniger-Schindler, Ruth, von Eriswil, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Papst, Urs, von Wäldi, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.