Informazioni su Panacol AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Panacol AG
- Panacol AG ha sede a Regensdorf ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza dell’azienda Panacol AG fondata il 23.10.1969 è composta da 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 08.07.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Panacol AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.10.1969
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Regensdorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.919.465-7
IDI/IVA
CHE-105.835.225
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb chemischer und industrieller Erzeugnisse aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmungen gründen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Lizenzen übernehmen, verwerten und erteilen und Geschäfte aller Art betreiben, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Horwath Revision AG, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | 27.03.2008 | 11.06.2009 | |
DMS Treuhand und Finanz AG | Cham | <2004 | 26.03.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Panacol Ltd
- Panacol SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Panacol AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006077838, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Panacol AG, in Regensdorf, CHE-105.835.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2913547).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Landsberg am Lech (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eulenhöfer, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2913547, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Panacol AG, in Regensdorf, CHE-105.835.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6135072).
Domizil neu:
Stationsstrasse 19, 8105 Regensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Wilhelm, von Kirchberg SG, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6135072, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Panacol AG, in Regensdorf, CH-020.3.919.465-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 26, Publ. 5655004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battermann, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Eschborn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eulenhöfer, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.