Informazioni su PAMA Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PAMA Holding AG
- PAMA Holding AG è una Società anonima con sede a Mels. PAMA Holding AG appartiene al settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 22.12.2010.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 26.01.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-141.878.791.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mels
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.068.381-8
IDI/IVA
CHE-141.878.791
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Halten und Verwalten von Beteiligungen und Investitionen. Die Gesellschaft kann gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren, sich daran beteiligen oder solche übernehmen sowie Immobilien bebauen, kaufen oder verkaufen. .
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Prefera Audit AG | Sargans | 03.12.2015 | 25.01.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PAMA Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005945319, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
PAMA Holding AG, in Mels, CHE-141.878.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, S.0, Publ. 2517433). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.09.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prefera Audit AG (CHE-110.139.812), in Sargans, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2517433, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
PAMA Holding AG, in Mels, CHE-141.878.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 20, Publ. 5962560). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Prefera Audit AG (CHE-110.139.812), in Sargans, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5962560, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
PAMA Holding AG, in Mels, CH-320.3.068.381-8, Zeughausstrasse 32, 8887 Mels, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2010.
Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen und Investitionen. Die Gesellschaft kann gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren, sich daran beteiligen oder solche übernehmen sowie Immobilien bebauen, kaufen oder verkaufen. .
Aktienkapital:
CHF 175'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 175'000.00.
Aktien:
1'750 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 21.12.2010 1'750 Namenaktien der Lüchinger Holz AG in Mels (CH-320.3.053.481-8) zum Preis von CHF 175'000.00 wofür 1'750 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen des Verwaltungsrates erfolgen schriftlich (mittels Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lüchinger, Marc, von Oberriet SG, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüchinger, Patrick, von Oberriet SG, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.