Informazioni su Pallottiner-Stiftung St. Klemens
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pallottiner-Stiftung St. Klemens
- Pallottiner-Stiftung St. Klemens è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle scuole di matura». La sede si trova a Ebikon.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 16.11.1999 e ha 11 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 26.08.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Pallottiner-Stiftung St. Klemens.
Dirigenza (11)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Nicolas Bügler,
Nicole Greuter,
André Bruno Givel,
Bruno Wicki,
Lukas Keiser
i più recenti aventi diritto di firma
André Bruno Givel,
Bruno Wicki,
Tanja Sophie Hager,
Andrea Haas
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.11.1999
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Ebikon
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.023.132-7
IDI/IVA
CHE-110.196.342
Ramo economico
Esercizio delle scuole di matura
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung und Verwaltung der Schule St. Klemens, einer katholischen Privatschule mit Internat, in gemeinnütziger Trägerschaft.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 27.07.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Beat Achermann Treuhand GmbH in Liquidation | Luzern | 06.06.2006 | 26.07.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pallottiner-Stiftung St. Klemens
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006113832, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pallottiner-Stiftung St. Klemens, in Ebikon, CHE-110.196.342, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Katrin, von Aarau, in Buchs (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hütte, Martin, von Ebikon, Luzern und Zug, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bügler, Nicolas, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Greuter, Nicole, von Eschlikon, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005650487, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pallottiner-Stiftung St. Klemens, in Ebikon, CHE-110.196.342, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Adrian, von Ehrendingen, in Gossau (SG), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Givel, André Bruno, von Payerne, in Gossau (SG), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005426080, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pallottiner-Stiftung St. Klemens, in Ebikon, CHE-110.196.342, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Herbert, von Ebikon und Luzern, in Ebikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärli-Gerig, Yvonne, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Dach, Patrick, von Lyss, in Adligenswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.