Informazioni su Paleanchi AG in Liquidation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Paleanchi AG in Liquidation
- Paleanchi AG in Liquidation opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente in liquidazione. La sede è a Mels.
- L’azienda è stata costituita nel 10.02.2012.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 07.07.2023.
- L’azienda Paleanchi AG in Liquidation è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-329.364.134.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 13 altre aziende attive. Queste includono: Adjuva Investment GmbH, Cannapharma Suisse GmbH, Eberle & Partner Holding AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Liquidatore
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.02.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mels
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.070.885-7
IDI/IVA
CHE-329.364.134
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Den Bau, den Umbau, den Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung von und Handel mit Betriebs- und Geschäftsliegenschaften sowie Treuhandgeschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, im In- und Ausland Betriebs- und Geschäftsliegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Paleanchi Ltd in liquidation
- Paleanchi SA en liquidation
- Paleanchi AG
- Paleanchi Ltd
- Paleanchi SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paleanchi AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005790101, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Paleanchi AG in Liquidation, in Mels, CHE-329.364.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005488121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, André, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Daniel Hans, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005488121, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Paleanchi AG in Liquidation, in Mels, CHE-329.364.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2022, Publ. 1005449143).
Domizil neu:
Grofstrasse 34, 8887 Mels.
Numero di pubblicazione: HR02-1005449143, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Paleanchi AG in Liquidation, in Mels, CHE-329.364.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005399039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weder, Michael Alfred, von Oberriet (SG), in Oberriet SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.