Indirizzo
Chemin de la Vulliette 27
1000 Lausanne 25
Informazioni su Paint-Life Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Paint-Life Sàrl
- Paint-Life Sàrl ha sede a Lausanne 25, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- L’azienda è stata costituita nel 19.07.2023 e ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.07.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-364.725.165.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.07.2023
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.235.234-9
IDI/IVA
CHE-364.725.165
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exécution de tous travaux de plâtrerie, de peinture (intérieure et extérieure) et de rénovation, ainsi que le commerce (import, export, achat, vente) de tous produits et matériaux en lien avec le but social. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts; elle peut notammment créer des sucursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paint-Life Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006084717, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Paint-Life Sàrl, à La Tour-de-Peilz, CHE-364.725.165 (FOSC du 19.06.2024, p. 0/1006061563). Statuts modifiés le 05.07.2024. Siège transféré à Lausanne.
Nouvelle adresse:
Chemin de la Vulliette 27, 1000 Lausanne 25.
Numero di pubblicazione: HR02-1006061563, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Paint-Life Sàrl, à La Tour-de-Peilz, CHE-364.725.165 (FOSC du 24.07.2023, p. 0/1005802671). Janackovic Sladan, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 20'000 parts de CHF 1 à Bruzzese Nicola, d'Italie, à Lausanne, nouvel associé-gérant avec signature individuelle, titulaire de 20'000 parts de CHF 1.
Numero di pubblicazione: HR01-1005802671, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Paint-Life Sàrl, à La Tour-de-Peilz, Avenue des Alpes 46, 1814 La Tour-de-Peilz, CHE-364.725.165. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
07.07.2023.
But:
la société a pour but l'exécution de tous travaux de plâtrerie, de peinture (intérieure et extérieure) et de rénovation, ainsi que le commerce (import, export, achat, vente) de tous produits et matériaux en lien avec le but social. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts;
elle peut notammment créer des sucursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associé-gérant avec signature individuelle:
Janackovic Sladan, de Serbie, à La Tour-de-Peilz, avec 20'000 parts de CHF 1.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 07.07.2023, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.