Informazioni su PAINT-IMMO AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PAINT-IMMO AG
- PAINT-IMMO AG a Dallenwil è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». PAINT-IMMO AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 23.09.1986.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 04.03.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è CHE-103.705.103.
- Paint-House AG, PAINT-STYLING AG hanno lo stesso indirizzo come PAINT-IMMO AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.09.1986
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Dallenwil
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.000.995-3
IDI/IVA
CHE-103.705.103
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, den Erwerb und den Verkauf sowie die Finanzierung von Immobilien und anderen Vermögenswerten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Anbietung von Beratungsleistungen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft bezweckt überdies den Erwerb, das Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften des In- und Auslandes sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Stans | 30.12.2014 | 30.06.2020 | |
Spissenegg AG | Horw | 10.12.2008 | 29.12.2014 | |
PartnerConsult Hergiswil AG | Hergiswil (NW) | 06.02.2007 | 09.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PAINT-STYLING AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PAINT-IMMO AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005976156, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
PAINT-IMMO AG, in Dallenwil, CHE-103.705.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2020, Publ. 1004997544).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meienberg, Daniel, von Neuheim, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Philipp, von Nottwil, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huser , Fabian, von Ennetbürgen, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004997544, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
PAINT-IMMO AG, in Dallenwil, CHE-103.705.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925209).
Statutenänderung:
25.06.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.06.2020 werden 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Der gesamte Herabsetzungsbetrag von CHF 500'000.00 wird auf dem Aktionärskonto gutgeschrieben. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 24.09.2020 festgestellt.
Numero di pubblicazione: SR05-0000002366, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB - 07.07.2020 Meldungsnummer: Kanton: NW Publizierende Stelle: Durrer Britschgi Advokatur & Notariat, Dorfplatz 6, 6370 Stans Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals PAINT-IMMO AG
PAINT-IMMO AG z.H. Herr Daniel Meienberg Dammstrasse 1
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.