Informazioni su Ovra electrica Ferrera SA, OEFT
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ovra electrica Ferrera SA, OEFT
- Ovra electrica Ferrera SA, OEFT ha sede a Trun, è attiva e opera nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica».
- La dirigenza dell’azienda Ovra electrica Ferrera SA, OEFT fondata il 15.04.1996 è composta da 6 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.06.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-104.353.722.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Sandro Isepponi,
Urban Tschuor,
Dumeni Tomaschett,
Lucas Arpagaus,
Mario Lechmann
i più recenti aventi diritto di firma
Sandro Isepponi,
Urban Tschuor,
Dumeni Tomaschett,
Lucas Arpagaus,
Mario Lechmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.04.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Trun
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.006.013-3
IDI/IVA
CHE-104.353.722
CHE-116.273.260 IVA
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Nutzbarmachung der Wasserkräfte des Ferrerabaches und seiner Zuflüsse, insbesondere auf der Gefällsstufe Alp Punteglias-Trun; die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, einschliesslich Erwerb von Grundeigentum.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Walter Tomaschett | Ilanz/Glion | <2004 | 10.05.2010 | |
Confidar Treuhand AG | Ilanz/Glion | <2004 | 02.05.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Kraftwerk Ferrera AG, KWFT
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ovra electrica Ferrera SA, OEFT
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004911852, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Ovra electrica Ferrera SA, OEFT, in Trun, CHE-104.353.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vontobel, Felix, von Wald ZH, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isepponi, Sandro, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004640878, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Ovra electrica Ferrera SA, OEFT, in Trun, CHE-104.353.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004513034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zala, Achille, von Poschiavo, in Li Curt (Poschiavo), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschuor, Urban, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004513034, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Ovra electrica Ferrera SA, OEFT, in Trun, CHE-104.353.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2018, Publ. 4293457).
Weitere Adressen:
c/o Repower AG, Via da Clalt 12, 7742 Poschiavo [Behördliche Umadressierung] [bisher: c/o Repower AG, Via da Clalt 307, 7742 Poschiavo].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.