Informazioni su OSH Braunwald GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu OSH Braunwald GmbH
- OSH Braunwald GmbH da Braunwald opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda OSH Braunwald GmbH è composta da 6 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 08.07.2015.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone GL con l’IDI CHE-101.620.950.
Dirigenza (6)
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
David Burkhard,
Dr. Peter Birrer,
Margrit Maria Althammer,
Marion Nadine Steiger,
Marlen Pratter Birrer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.07.1994
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Süd
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.4.002.432-8
IDI/IVA
CHE-101.620.950
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bewirtschaftung des Ortstockhauses in Braunwald. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: OSH Braunwald GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2256263, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
OSH Braunwald GmbH, in Glarus Süd, CHE-101.620.950, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, Publ. 6144052).
Statutenänderung:
02.07.2015.
Stammkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhyner, Jakob, von Glarus Süd, in Ennenda (Glarus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rhyner, Romy, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, David, von Horgen, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steiger, Marion Nadine, von Horgen, in Baden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pratter, Marlen, von Merenschwand, in Merenschwand, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Birrer, Peter, von Hergiswil bei Willisau, in Merenschwand, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Althammer, Margrit Maria, von Reitnau, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hochuli, René, von Reitnau, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6144052, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
OSH Braunwald GmbH, in Braunwald, CH-160.4.002.432-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 9, Publ. 4844338).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner, Jakob, von Glarus Süd, in Ennenda (Glarus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:von Elm, in Ennenda];
Rhyner, Romy, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:von Elm, in Schwanden GL].
Numero di pubblicazione: 4844338, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
OSH Braunwald GmbH, in Braunwald, CH-160.4.002.432-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.1994, S. 4064).
Statutenänderung:
15.01.2009.
Zweck neu:
Bewirtschaftung des Ortstockhauses in Braunwald. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner, Jakob, von Elm, in Ennenda, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Rhyner, Romy, von Elm, in Schwanden GL, mit Einzelprokura, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.