Informazioni su ORPA AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ORPA AG
- ORPA AG ha sede a Rain ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fornitura di altri servizi all’azienda».
- L’azienda è stata costituita nel 31.07.1980.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 10.12.2021.
- ORPA AG è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-100.444.745.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Andreas Burkart,
Larissa Maria Burkart,
Natascha Maria Burkart
i più recenti aventi diritto di firma
Andreas Burkart,
Larissa Maria Burkart,
Natascha Maria Burkart
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.07.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rain
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.008.722-6
IDI/IVA
CHE-100.444.745
Ramo economico
Fornitura di altri servizi all’azienda
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratende Tätigkeit in rechtlichen und wirtschaftlichen Belangen; Übernahme von Treuhand- und Inkassomandaten und Prozessfinanzierungen; Handel mit Waren aller Art; Erwerb, Belastung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und Wertschriften; Vornahme von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung; die Gesellschaft kann weiter den historischen Automobil-Rennsport Schweiz fördern und unterstützen sowie die 'Scuderia Buandra Historic Racing' betreiben und finanzieren; Beteiligung an anderen Unternehmen des Inlandes.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG | Kriens | <2004 | 09.12.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ORPA AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005354241, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ORPA AG, in Rain, CHE-100.444.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, S.0, Publ. 2598223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkart, Andreas (1938), von Rain und Dietwil, in Rain, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkart, Andreas, von Rain und Dietwil, in Rain, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burkart, Natascha, von Rain und Dietwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burkart, Larissa, von Rain und Dietwil, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Inwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2598223, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ORPA AG, in Rain, CHE-100.444.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2011, Publ. 6283950).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Zweck neu:
Beratende Tätigkeit in rechtlichen und wirtschaftlichen Belangen;
Übernahme von Treuhand- und Inkassomandaten und Prozessfinanzierungen;
Handel mit Waren aller Art;
Erwerb, Belastung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und Wertschriften;
Vornahme von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung;
die Gesellschaft kann weiter den historischen Automobil-Rennsport Schweiz fördern und unterstützen sowie die 'Scuderia Buandra Historic Racing' betreiben und finanzieren;
Beteiligung an anderen Unternehmen des Inlandes. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkart, Larissa, von Rain und Dietwil, in Inwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: 6283950, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ORPA AG, in Rain, CH-100.3.008.722-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 14, Publ. 5385074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, lic. iur. Hans, von Zell LU und Ballwil, in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkart, Andreas (1938), von Rain und Dietwil, in Rain, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.