Indirizzo
Rue du Pré-de-la-Bichette 1
1202 Genève
Informazioni su Organisation du Baccalauréat International (OBI)
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Organisation du Baccalauréat International (OBI)
- Organisation du Baccalauréat International (OBI) ha sede a Genève ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 14.12.1968.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 22.07.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GE è il seguente: CHE-107.025.266.
- Allo stesso indirizzo come Organisation du Baccalauréat International (OBI) sono iscritte 23 altre aziende attive. Queste includono: Accuro Trust (Switzerland) SA, Alliance Defending Freedom International Switzerland (ADF International Switzerland), argenx Switzerland SA.
Dirigenza (13)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
William Lee Howell,
Cyrille Floriant Nkontchou Kamdem,
Dr. Christoph Hammer,
Johann Ferdinand Kobelt,
Dr. Tobias Joachim Arthur Meili
i più recenti aventi diritto di firma
Marco Maurizio Dondi,
William Lee Howell,
Cyrille Floriant Nkontchou Kamdem,
Dr. Tobias Joachim Arthur Meili,
Olli-Pekka Heinonen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.12.1968
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.250.968-3
IDI/IVA
CHE-107.025.266
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Développer et promouvoir des programmes d'éducation internationale pour des élèves des niveaux primaire, secondaire premier cycle et secondaire deuxième cycle, destinés à être mis en application dans tous les pays par des établissements autorisés; développer, administrer et promouvoir, à l'intention des établissements autorisés, un examen international donnant accès à l'enseignement supérieur dans tous les pays; prendre toutes mesures nécessaires à atteindre ces objectifs, notamment la recherche pédagogique, le développement des programmes et de méthodes d'évaluation, la formation des enseignants, des services de consultation, des conférences, des supports écrits et électroniques à l'apprentissage, ainsi que la coopération avec des organismes gouvernementaux, intergouvernementaux, éducatifs et autres.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lancy | 01.06.2023 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 08.06.2016 | 31.05.2023 | |
Deloitte SA | Genève | 30.10.2012 | 07.06.2016 | |
KPMG SA | Lancy | 16.08.2010 | 29.10.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Organización del Bachillerato Internacional (OBI)
- International Baccalaureate Organization (IBO)
- Organisation du Baccalauréat International OBI
- Office du Baccalauréat International OBI
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Organisation du Baccalauréat International (OBI)
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006090946, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Organisation du Baccalauréat International (OBI), à Genève, CHE-107.025.266 (FOSC du 04.12.2023, p. 0/1005900619). Les pouvoirs de Ruprecht Roland Erich sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Dondi Marco Maurizio, d'Italie, à Saint-Sulpice (VD), directeur général adjoint.
Numero di pubblicazione: HR02-1005900619, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Organisation du Baccalauréat International (OBI), à Genève, CHE-107.025.266, fondation (FOSC du 19.07.2023, p. 0/1005799612). Howell William Lee, nommé vice-président, signe désormais collectivement à deux. Nkontchou Kamdem Cyrille Floriant, jusqu'ici vice-président, nommé trésorier, continue à signer collectiveent à deux. Meili Tobias Joachim Arthur signe désormais collectivement à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005799612, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Organisation du Baccalauréat International (OBI), à Le Grand-Saconnex, CHE-107.025.266 (FOSC du 12.07.2023, p. 0/1005794102).
Nouveau siège:
Genève, Rue du Pré-de-la-Bichette 1, 1202 Genève. Statuts modifiés le 16.05.2023.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.