Informazioni su optre sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu optre sàrl
- optre sàrl è attualmente attiva e opera nel settore «Fornitura di servizi informatici». La sede si trova a Château-d'Oex.
- L’azienda è stata costituita nel 11.04.2000 e ha una persona nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 16.04.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-108.746.658.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.04.2000
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Château-d'Oex
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.013.709-2
IDI/IVA
CHE-108.746.658
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but des services dans le domaine de l'informatique (software) et du développement des produits software. La société pourra faire toutes opérations en relation directe ou indirecte avec son but.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: optre sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006010457, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
optre sàrl, à Féchy, CHE-108.746.658 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 08.04.2024. Siège transféré à Château-d'Oex.
Nouvelle adresse:
Grand Rue 111, 1660 Château-d'Oex.
Nouveau but:
la société a pour but des services dans le domaine de l'informatique (software) et du développement des produits software. La société pourra faire toutes opérations en relation directe ou indirecte avec son but.
Nouvelles communications aux associés:
par lettre ou par courriel. Gibbons Moyette, qui n'est plus associée, cède ses 140 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Gibbons Mark Philip, maintenant à Château-d'Oex, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 5131072, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
optre sàrl, à Féchy, CH-550-1013709-2, services dans le domaine de l'informatique (software) (FOSC du 18.01.2007, p. 16/3730868). Statuts modifiés le 27 juin 2009. Le capital social de CHF 20'000 est désormais divisé en 200 parts sociales de CHF 100.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. L'associé-gérant Gibbons Mark Philip a maintenant 60 parts de CHF 100 et l'associée Gibbons Moyette 140 parts de CHF 100. Selon déclaration du gérant du 27 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Communications aux associés:
par lettre recommandée ou courriel.
Numero di pubblicazione: 3730868, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
optre sàrl, à Féchy, CH-550-1013709-2, services dans le domaine de l'informatique (FOSC du 22.12.2003, p. 17). Hunziker Roger Francis, qui n'est plus associé, cède sa part de CHF 14'000 à Gibbons Moyette, du Royaume-Uni, à Féchy, nouvelle associée sans signature. L'associé-gérant Gibbons Mark Philip est désormais à Féchy.