Informazioni su Openair Etziken
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Openair Etziken
- Openair Etziken a Etziken è una Associazione nel ramo «Altri servizi intrattenimento e relax». Openair Etziken è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 22 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 03.07.2019.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 05.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è CHE-136.419.207.
Dirigenza (22)
i più recenti membri del comitato
Martin Kaufmann,
Andreas Anderegg,
Thomas Meuli,
Dominic Morand,
Patrick Schärer
i più recenti aventi diritto di firma
Christian Schmutz,
Michael Metzler,
Vanessa Driver,
Martin Kaufmann,
Andreas Anderegg
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.07.2019
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Etziken
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.6.017.915-8
IDI/IVA
CHE-136.419.207
Ramo economico
Altri servizi intrattenimento e relax
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bezweckt die jährliche Organisation und Durchführung eines Musikfestivals in Form einer Openair-Veranstaltung. Damit leistet der Verein einen namentlichen kulturellen und gesellschaftlichen Beitrag für Jung und Alt in der Region. Der Verein ist politisch unabhängig und konfessionell neutral und ist als Non-Profit Organisation nicht gewinnorientiert.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lemag Treuhand+Partner AG | Solothurn | 08.07.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Openair Etziken
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006077049, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Openair Etziken, in Etziken, CHE-136.419.207, Verein (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Britta, von Basel, in Etziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005846812, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Openair Etziken, in Etziken, CHE-136.419.207, Verein (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818474).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenschmid, Karin, von Luzern, in Gerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Solothurn].
Numero di pubblicazione: HR02-1005818474, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Openair Etziken, in Etziken, CHE-136.419.207, Verein (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Thomas, von Deitingen, in Etziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Driver, Vanessa, von Oberwil im Simmental, in Zuchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzler, Michael, von Balgach, in Zuchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Christian, von Luterbach, in Luterbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.