Informazioni su ONCKY GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ONCKY GmbH
- ONCKY GmbH da Basel opera nel ramo «Servizi pubblicità» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 16.06.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BS è il seguente: CHE-412.677.080.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.03.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.4.006.960-5
IDI/IVA
CHE-412.677.080
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer digitalen Marketing Werbeagentur und erbringt andere Dienstleistungen und Produkte im Bereich Vertrieb, Marketing und Kommunikation. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, im Zusammenhang mit dem Hauptzweck und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Liegenschaftserwerb in der Schweiz Grundeigentum erwerben oder verkaufen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ONCKY GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005218903, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ONCKY GmbH, in Basel, CHE-412.677.080, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Torres Cobas, Pedro Reinier, von Augst, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Pascal Jürg, von Glarus, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004855393, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ONCKY GmbH, in Basel, CHE-412.677.080, Oetlingerstr. 75A, 4057 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer digitalen Marketing Werbeagentur und erbringt andere Dienstleistungen und Produkte im Bereich Vertrieb, Marketing und Kommunikation. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, im Zusammenhang mit dem Hauptzweck und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Liegenschaftserwerb in der Schweiz Grundeigentum erwerben oder verkaufen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter werden durch Zustellung per Post, Telefax oder E-Mail an die im Anteilsbuch zuletzt eingetragenen Adressangaben vorgenommen. Gemäss Erklärung vom 11.03.2020 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Torres Cobas, Pedro Reinier, von Augst, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jenny, Pascal Jürg, von Glarus, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.