Informazioni su OMA AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu OMA AG
- OMA AG opera nel settore «Servizi pubblicità» ed è attualmente attiva. La sede è a Wilen b. Wil.
- OMA AG è stata costituita nel 28.01.2016.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 06.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TG è il seguente: CHE-136.961.713.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.01.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wilen (TG)
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.030.361-3
IDI/IVA
CHE-136.961.713
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Marketing und Internet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- OMA Experten GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: OMA AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006124081, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
OMA AG, in Wilen (TG), CHE-136.961.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005609137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birkefeld, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Jan Martin, von Zürich, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005609137, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
OMA AG, in Wilen (TG), CHE-136.961.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005425394).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Jan Martin, von Zürich, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Birkefeld, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005425394, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
OMA AG, in Wilen (TG), CHE-136.961.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843632).
Domizil neu:
Weidstrasse 4, 9535 Wilen b. Wil.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.