Informazioni su Oligopharm SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Oligopharm SA
- Oligopharm SA ha sede a Cugy VD ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fabbricazione di materie farmaceutiche».
- La dirigenza dell’azienda Oligopharm SA fondata il 05.01.1987 è composta da 2 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 30.05.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-103.812.555.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.01.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Cugy (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.853.986-3
IDI/IVA
CHE-103.812.555
Ramo economico
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation de laboratoires; production et distribution de produits pharmaceutiques, notamment oligo-éléments; développement de techniques d'analyses, de traitements et d'applications.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revica Sàrl | Epalinges | 20.06.2006 | 19.07.2009 | |
Fiduciaire Nicole Chatton | Genève | <2004 | 19.06.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Oligopharm S SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oligopharm SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005756181, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Oligopharm SA, à Cugy (VD), CHE-103.812.555 (FOSC du 13.09.2019, p. 0/1004716115).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de AromaSan Sàrl, à Cugy (VD) (CHE-112.699.281), selon contrat de fusion du 28.03.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 313'494.13, des passifs envers les tiers de CHF 228'792.04, soit un actif net de CHF 84'702.09. La totalité du capital-actions, respectivement du capital social des deux sociétés étant détenue par les mêmes actionnaires, respectivement les mêmes associés, dans les mêmes proportions, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Numero di pubblicazione: HR02-1004716115, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Oligopharm SA, à Cugy (VD), CHE-103.812.555 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Kurtoglu Tuncer n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. L'administratrice Banic Ayla est nommée présidente et continue à signer individuellement.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Kurtoglu Omer, de Lausanne, à Savigny.
Numero di pubblicazione: 6642774, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Oligopharm SA, à Cugy (VD), CH-660-0853986-3, exploitation de laboratoires;
production et distribution de produits pharmaceutiques (FOSC du 20.07.2009, p. 26/5149556). Statuts modifiés le 5 avril 2012. Les 100 actions au porteur de CHF 1'000, formant la totalité du capital-actions, sont converties en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.