Informazioni su Ohno Zuberi AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ohno Zuberi AG
- Ohno Zuberi AG ha sede a Volketswil ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altra attività edilizia».
- Ohno Zuberi AG è stata costituita nel 25.06.2012.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 30.08.2019.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-326.512.763.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.06.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Volketswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.047.766-6
IDI/IVA
CHE-326.512.763
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung aller Arbeiten im Bereich der Isolation von Gebäuden und des Fassadenbaus. Die Gesellschaft kann im Inland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Zürich | 30.08.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Saldor Revisions GmbH in Liquidation | Fehraltorf | 08.01.2018 | 29.08.2019 | |
diethelm revisionen gmbh | Fehraltorf | 09.07.2014 | 07.01.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ohno GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ohno Zuberi AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004705811, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ohno Zuberi AG, in Volketswil, CHE-326.512.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saldor Revisions GmbH (CHE-103.400.709), in Fehraltorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004595575, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ohno Zuberi AG, in Volketswil, CHE-326.512.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ohno, Werner, von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuberi, Jetmir, mazedonischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zuberi, Guzimtar, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3971137, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ohno Zuberi AG, in Volketswil, CHE-326.512.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1602177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
diethelm revisionen gmbh, in Fehraltorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saldor Revisions GmbH (CHE-103.400.709), in Fehraltorf, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.