Indirizzo
c/o Christina Eberhard
Sagenriet 4
8853 Lachen SZ
Informazioni su OCRAM GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu OCRAM GmbH
- OCRAM GmbH ha sede a Lachen SZ ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 17.08.2009.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 12.05.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: OCRAM GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti aventi diritto di firma
Brigitta Maria Tinner,
Marco Masiero,
Heidi Masiero-Eberhard
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.08.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lachen
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.4.014.807-2
IDI/IVA
CHE-115.010.835
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen aller Art sowie Beratungen im Allfinanz-Bereich. Schulungen, Beratungen und Kurse im Bereich Gesundheit und Kreativität. Ausserdem handelt sie mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: OCRAM GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005744950, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
OCRAM GmbH, in Wangen (SZ), CHE-115.010.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994424).
Statutenänderung:
08.05.2023.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
c/o Christina Eberhard, Sagenriet 4, 8853 Lachen SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Masiero, Fabio, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masiero-Eberhard, Heidi, von Rapperswil-Jona und Schänis, in Eschenbach (SG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wangen (SZ)];
Masiero, Marco, von Rapperswil-Jona, in Reichenburg, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wangen (SZ)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004994424, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
OCRAM GmbH, in Wangen (SZ), CHE-115.010.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178617).
Statutenänderung:
22.09.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen aller Art sowie Beratungen im Allfinanz-Bereich. Schulungen, Beratungen und Kurse im Bereich Gesundheit und Kreativität. Ausserdem handelt sie mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akarsu, Ali, von Feusisberg, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tinner, Brigitta Maria, von Sennwald, in Wangen (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4178617, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
OCRAM GmbH, in Wangen (SZ), CHE-115.010.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1241517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berli, Roland, von Ottenbach, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masiero, Marco, von Rapperswil-Jona, in Wangen (SZ), mit Einzelunterschrift;
Akarsu, Ali, von Feusisberg, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.