Indirizzo
Rue des Mille-Boilles 2
2000 Neuchâtel
Informazioni su OCM Dentaire S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu OCM Dentaire S.A.
- OCM Dentaire S.A. da Neuchâtel opera nel ramo «Esercizio delle studi medici e dentistici» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda OCM Dentaire S.A. fondata il 13.12.1993 è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 27.02.2019.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: OCM Dentaire S.A..
- Aziende con lo stesso indirizzo: Cartons-Box Sàrl, Clés Meyer Solutions Sàrl.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.12.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Neuchâtel
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.125.862-9
IDI/IVA
CHE-101.120.328
Ramo economico
Esercizio delle studi medici e dentistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une polyclinique dentaire et d'un laboratoire dentaire, ainsi que l'exécution de tous travaux liés à cette activité (pour but complet, cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ray Fiduciaire & Révisions SA | Val-de-Ruz | 28.04.2008 | 17.01.2019 | |
Figestinfo S.A. | La Chaux-de-Fonds | <2004 | 27.04.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Nosarco SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: OCM Dentaire S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004576470, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
OCM Dentaire S.A., à Neuchâtel , CHE-101.120.328 (FOSC du 18.01.2019, p. 0/1004545817).
But modifié:
exploitation d'une polyclinique dentaire et d'un laboratoire dentaire, ainsi que l'exécution de tous travaux liés à cette activité (pour but complet, cf. statuts).
Convocations des actionnaires:
par avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par courrier, courrier électronique ou télécopie adressé aux actionnaires, au choix du conseil d'administration.
Communications aux actionnaires:
par courrier, courrier électronique ou télécopie si tous les actionnaires sont connus, sinon par avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce. La mention relative à l'organisation de la société est radiée, celle-ci n'étant plus obligatoire. Statuts modifiés le 19.02.2019. Selon déclaration du 19.02.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: HR02-1004545817, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
OCM Dentaire S.A., à Neuchâtel, CHE-101.120.328 (FOSC du 09.10.2018, p. 0/1004473061). "Ray Fiduciaire & Revisions SA" (CHE-402.089.349) n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1004473061, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
OCM Dentaire S.A., à Neuchâtel, CHE-101.120.328 (FOSC du 14.06.2018, p. 0/4290829). Chantraine Hughes-Bertrand Robert et Elmstig Oscarsson Ulla Ingegerd ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés.
Administration:
Marti Karim Frédéric, de Lyss, à Le Landeron, président, et Raouf Cyrus, nommé secrétaire, lesquels signent individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.