Informazioni su O. Kleiner AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu O. Kleiner AG
- O. Kleiner AG ha sede a Wohlen AG, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche».
- La dirigenza dell’azienda O. Kleiner AG fondata il 22.10.1946 è composta da 6 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 14.12.2020.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-102.036.067.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Christian Mäder,
Lucia Kleiner,
Andreas Peter Schneider,
Paul Strebel,
Martin Kleiner
i più recenti aventi diritto di firma
Christian Mäder,
Lucia Kleiner,
Karl Staubli,
Andreas Peter Schneider,
Paul Strebel
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.10.1946
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wohlen (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.919.012-0
IDI/IVA
CHE-102.036.067
Ramo economico
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation von und Handel mit Waren der Verpackungsindustrie und damit verwandten Produkten, Uebernahme von Vertretungen aller Art. Ein allfälliger " kann Zweck " ist aus den Statuten zu entnehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RVW Revisions AG | Aarau | 14.12.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gruber Partner AG | Aarau | 11.02.2013 | 13.12.2020 | |
Amrhein Treuhand AG | Aarau | <2004 | 10.02.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- O.Kleiner AG
- Kleiner O. AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: O. Kleiner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005046818, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
O. Kleiner AG, in Wohlen (AG), CHE-102.036.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903983).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber Partner AG (CHE-107.082.755), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RVW Revisions AG (CHE-106.048.773) [ CH-400.3.008.384-5], in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004903983, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
O. Kleiner AG, in Wohlen (AG), CHE-102.036.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hildbrand, Hanspeter, von Boswil, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004557794, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
O. Kleiner AG, in Wohlen (AG), CHE-102.036.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3163459).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschbach, Rudolf, von Burg AG, in Wohlen AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.